Foto oficial de Dilma Rousseff. | |
36ª Presidente do Brasil | |
---|---|
Mandato | 1 de janeiro de 2011 a atualidade |
Vice-presidente | Michel Temer |
Antecessor(a) | Luiz Inácio Lula da Silva |
Ministra-chefe da Casa Civil do Brasil | |
Mandato | 21 de junho de 2005 a 31 de março de 2010 |
Antecessor(a) | José Dirceu |
Sucessor(a) | Erenice Guerra |
Ministra de Minas e Energia do Brasil | |
Mandato | 1 de janeiro de 2003 a 21 de junho de 2005 |
Antecessor(a) | Francisco Luiz Sibut Gomide |
Sucessor(a) | Silas Rondeau |
Secretária de Minas, Energia e Comunicações do Rio Grande do Sul | |
Mandato | 1999 a 2002 |
Secretária de Minas, Energia e Comunicações do Rio Grande do Sul | |
Mandato | 1993 a 1994 |
Secretária Municipal da Fazenda de Porto Alegre | |
Mandato | 1985 a 1988 |
Vida | |
Nome completo | Dilma Vana Rousseff |
Nascimento | 14 de dezembro de 1947 (66 anos) Belo Horizonte, Minas Gerais |
Nacionalidade | brasileira |
Dados pessoais | |
Alma mater | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
Cônjuge | Cláudio Galeno de Magalhães Linhares (1967-1969) Carlos Franklin Paixão de Araújo (1969-2000) |
Partido | Partido dos Trabalhadores |
Religião | Católica romana1 |
Profissão | Economista |
Assinatura | |
Website | Presidência da República Federativa do Brasil |
Dilma é filha do advogado e empreendedor búlgaro naturalizado brasileiro Pedro Rousseff (em búlgaro Петър Русев, Pétar Rússev)11 12e da dona-de-casa Dilma Jane Coimbra Silva. Seu pai, parente distante do escritor Ran Bosilek,13 manteve estreita amizade com a poetisa búlgara Elisaveta Bagriana, foi filiado ao Partido Comunista da Bulgária9 e frequentava os círculos literários na década de 1920.14Chegou ao Brasil no fim da década de 1930. Deixara sua esposa, dona de casa Evdokia Yankova,15 esperando um filho em sua terra natal,16 Luben, morto em 2007, mas mudou-se para Buenos Aires e, anos após, voltou ao Brasil, fixou-se em São Paulo, e prosperou. Em uma viagem a Uberaba conheceu Dilma Jane Coimbra Silva, moça fluminense de Nova Friburgo, professora de vinte anos, criada no interior de Minas Gerais, onde seus pais eram pecuaristas. Casaram-se e fixaram residência em Belo Horizonte, onde tiveram três filhos: Igor, Dilma Vana e Zana Lúcia (morta em 1976).2 9 17
Pedro Roussef trabalhou para a siderúrgica Mannesmann, além de trabalhar com construções e com venda de imóveis.18 Vencida a resistência inicial da sociedade local contra os estrangeiros, passaram a frequentar os clubes e as escolas mais tradicionais.19Incentivada pelo pai, Dilma adquiriu cedo o gosto pela leitura. Falecido em 1962,2 Pedro Roussef deixou de herança por volta de 15 imóveis de valor.9
De 1952 a 1954, cursou a pré-escola no colégio Izabela Hendrix e a partir de 1955 iniciou o ensino fundamental no Colégio Nossa Senhora de Sion (atual Colégio Santa Dorotéia), em Belo Horizonte.2 Em 1964 prestou concurso e ingressou no Colégio Estadual Central (atual Escola Estadual Governador Milton Campos), ingressando na primeira série do clássico2 (ensino médio). Nessa escola pública o movimento estudantil era ativo, especialmente por conta do recente golpe militar.9 De acordo com ela, foi nesta escola que ficou "bem subversiva" e que percebeu que o mundo não era para "debutante",19 iniciando sua educação política. Ainda em 1964,2 ingressou na Política Operária (POLOP), uma organização fundada em 1961, oriunda do Partido Socialista Brasileiro, onde militou ao lado de José Aníbal.2 Seus militantes logo viram-se divididos em relação ao método a ser utilizado para a implantação do socialismo: enquanto alguns defendiam a luta pela convocação de uma assembleia constituinte, outros preferiam a luta armada. Dilma ficou com o segundo grupo, que deu origem ao Comando de Libertação Nacional (COLINA).7 Para Apolo Heringer, que foi dirigente do COLINA em 1968 e havia sido professor de Dilma na escola secundária, a jovem fez opção pela luta armada depois que leu Revolução na Revolução, de Régis Debray, um francês que havia se mudado para Cuba e ficara amigo de Fidel Castro. Segundo Heringer, "O livro incendiou todo mundo, inclusive a Dilma".
Marina em 2010. | |
Senadora pelo Acre | |
---|---|
Mandato | 1.º - 1º de fevereiro de 1995 até 31 de janeiro de 2003 2.º - 1º de fevereiro de 2003 até 31 de janeiro de 2011 (Licenciada entre 1º de janeiro de 2003e 13 de maio de 2008 e de 29 de abril de 2010 a 17 de junho de 2010)1 |
Ministra do Meio Ambiente do Brasil | |
Mandato | 1 de janeiro de 2003 até 13 de maio de 2008 |
Presidente | Luiz Inácio Lula da Silva |
Antecessor(a) | José Carlos Carvalho |
Sucessor(a) | Carlos Minc |
Deputada estadual do Acre | |
Mandato | 1 de janeiro de 1991 até 31 de dezembro de 1994 |
Vereadora de Rio Branco | |
Mandato | 1 de janeiro de 1989 até 31 de dezembro de 1990 |
Vida | |
Nascimento | 8 de fevereiro de 1958 (56 anos) Rio Branco, Acre, Brasil |
Dados pessoais | |
Alma mater | Universidade Federal do Acre |
Cônjuge | Fábio Vaz de Lima(1986–presente) |
Partido | PT (1986-2009) PV (2009-2011) PSB (2013-presente) |
Religião | Protestantismo |
Profissão | Licenciada em História |
Marina Silva nasceu pelas mãos de sua avó,15 que era parteira, na localidade de Breu Velho, em Rio Branco, capital do estadodo Acre, em 8 de fevereiro de 1958. Descendente de africanos e portugueses,16 foi registrada com o nome de Maria Osmarina Silva de Souza,10 sendo filha do seringueirocearense15 Pedro Augusto da Silva e da dona de casa17 Maria Augusta da Silva.10 O nome Marina, decorrente de um apelido dado por uma tia, foi acrescentado por ocasião da eleição de 1986, quando os candidatos ainda não podiam usar alcunhas nos nomes oficiais (um processo semelhante ao que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva).
Durante sua infância e parte de sua adolescência, Marina viveu com sua família em uma palafita chamada Breu Velho, no seringal Bagaço, a 70 km do centro de Rio Branco.18Seus pais tiveram onze filhos, dos quais oito sobreviveram.15 Em 1967, a família deixou o seringal em Bagaço para ir a Manaus abrir uma taberna, mas durou pouco tempo. Cinco meses depois, eles foram a Santa Maria no Pará, onde a situação era ainda pior. Em 1969, a família voltou para o seringal com a passagem paga pelo ex-patrão do pai de Marina. Aos 10 anos, Marina Silva começou a trabalhar no seringal para pagar a dívida que a família contraiu com o patrão.19
Quando Marina tinha quinze anos, a mãe Maria Augusta faleceu vítima de inúmeras doenças adquiridas pela falta de infraestrutura no local onde viviam.10
Aos quinze anos, foi viver na zona urbana de Rio Branco, para tratar de sua saúde. Havia contraído hepatite, porém os médicos atestaram ser malária.10 Na mesma época, duas de suas irmãs faleceram, uma vítima de sarampo e outra vítima de malária. Fixou-se definitivamente em Rio Branco em 1974, recebendo os cuidados do então bispo do Acre, Dom Moacyr Grechi, que a acolheu na casa das irmãs Servas de Maria.
Em Rio Branco, seu primeiro trabalho foi de empregada doméstica, abandonando seu plano inicial de ser freira. Ao longo de sua adolescência e juventude, Marina Silva teve inúmeros problemas de saúde, tais como malária, contaminação por mercúrio eleishmaniose.21
Seu primeiro casamento ocorreu em 1980 e resultado em dois filhos: Shalon e Danilo. A união terminou em 1985. No ano seguinte, em 1986, casou-se com Fábio Vaz de Lima, técnico agrícola que assessorava os seringueiros de Xapuri. Desse casamento, que dura até hoje, Marina teve Moara e Mayara.15
Apesar de ter sido educada no catolicismo, professa o cristianismo evangélico, desde 1997, sendo membro da Assembleia de Deus.22
Em 2010, ano de sua candidatura, a jornalista Marília de Camargo César lançou uma biografia com reportagens e momentos da vida de Marina. O livro, "Marina, a Vida por uma Causa", foi prefaciado por Fernando Meirelles e publicado pela editora Mundo Cristão.
Em 2011, foi anunciado que a editora Mundo Cristão fechou contrato com a Cineluz Produções, da cineasta Sandra Werneck, cedendo os direitos de adaptação do livro em filme. A longa-metragem está em projeto e a produção não tem data definida para iniciar as filmagens, porém estava previsto para que fosse rodado em 2012.23 24 Em 2014 Werneck divulgou que as filmagens foram adiadas pela falta de patrocínios.25 Desde do início do projeto, Marina declarou que não quer que a obra cinematográfica tenha cunho político.26
Na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 carregou a bandeira com os anéis olímpicos juntamente com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o maestro argentinoDaniel Barenboim e prêmios Nobel. O convite foi realizado pelo Comitê Olímpico Internacional como reconhecimento pelo seu trabalho na proteção do meio ambiente.
Senador por Minas Gerais | |
---|---|
Mandato | 1º de fevereiro de 2011 até atualidade |
Presidente Nacional do PSDB | |
Mandato | 18 de maio de 2013 até atualidade |
Antecessor(a) | Sérgio Guerra |
17.º Governador de Minas Gerais | |
Mandato | 1º de janeiro de 2003 até 31 de março de 2010 |
Vice-governador | Clésio Andrade (2003–2007) Antônio Anastasia (2007–2010) |
Antecessor(a) | Itamar Franco |
Sucessor(a) | Antônio Anastasia |
Presidente da Câmara dos Deputados | |
Mandato | 14 de fevereiro de 2001 a 17 de dezembro de 2002 |
Antecessor(a) | Michel Temer |
Sucessor(a) | João Paulo Cunha |
Deputado federal por Minas Gerais | |
Mandato | 1º de fevereiro de 1987 a 1º de janeiro de 2003 (4 mandatos consecutivos) |
Vida | |
Nascimento | 10 de março de1960 (54 anos) Belo Horizonte |
Dados pessoais | |
Cônjuge | Letícia Weber (2013-atualidade) Andréa Falcão (1991-1998) |
Partido | PSDB |
Religião | Católico |
Profissão | Economista |
Aécio Neves da Cunha nasceu em 10 de março de 1960, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É filho do político Aécio Cunha e de Inês Maria. Aécio nasceu em uma família de políticos tradicionais mineiros. Seu avô materno, Tancredo Neves, foi personagem fundamental na redemocratização do país, governador de Minas Gerais e presidente do Brasil por via indireta (colégio eleitoral), tendo morrido antes de assumir o cargo.1 Do lado paterno, seu avô Tristão Ferreira da Cunha e seu pai, Aécio Cunha, foram deputados federais por Minas Gerais.2
Aécio se mudou para o Rio de Janeiro aos dez anos de idade, para acompanhar os pais. Teve a primeira experiência profissional no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Ministério da Justiça do Rio de Janeiro.3
Eduardo Jorge em 2014 | |
Deputado estadual pelo São Paulo | |
---|---|
Mandato | 01 de fevereiro de 1983 até 31 de dezembro de 1986 |
Deputado federal pelo São Paulo | |
Mandato | 1.º - 01 de fevereiro de 1987 até 31 de dezembro de 1991 2.º - 01 de fevereiro de 1991 até 31 de janeiro de 1995 3.º - 01 de fevereiro de 1995 até 31 de janeiro de 1999 4.º - 01 de fevereiro de 1999 até 31 de janeiro de 2003 |
Vida | |
Nascimento | 26 de outubro de1949 (64 anos) Salvador, BA, Brasil |
Nacionalidade | brasileiro |
Dados pessoais | |
Partido | PT (1980-2003) PV (2003-presente) |
Ocupação | Médico |
Residência | São Paulo |
Website | EduardoJorgePV.com.br |
Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (Salvador, 26 de outubro de 1949) é um médico sanitarista e político brasileiro.
Estudou Medicina na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, entre 1968 e 1973. Especializou-se em Medicina Preventiva, na Universidade de São Paulo (USP), entre 1974 e 1975, e em Saúde Pública, também na USP, em 1976.
Militou no movimento estudantil e no PCBR, em João Pessoa, a partir de 1968. Preso e processado por duas vezes - em João Pessoa, entre 1969 e 1970, e em São Paulo, entre 1973 e 1974), com base na Lei de Segurança Nacional. Atuou em movimentos populares na periferia de São Paulo, a partir de 1974, e organizou os primeiros conselhos populares de saúde, em 1978. Trabalhou como médico sanitarista da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Foi Deputado Estadual e Federal pelo Partido dos Trabalhadores em várias legislaturas, de 1983 a 2003. Em 1991 propôs a remoção das marcas comerciais de medicamentos, um pontapé inicial para os futuros medicamentos genéricos. Porém, divergências com o partido que ajudou a fundar levaram-no a filiar-se ao Partido Verde, em 2003. É co-autor da legislação constitucional sobre Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência Social) e autor ou co-autor de leis brasileiras que regulamentam os medicamentos genéricos, o planejamento familiar e a esterilização voluntária; das leis de vinculação de recursos orçamentários para o SUS e de restrição ao uso do amianto, bem como da lei orgânica da assistência social.1 .
Eduardo Jorge é casado e pai de seis filhos.
Por duas vezes foi Secretário Municipal de Saúde de São Paulo: no governo de Luiza Erundina, entre 1989 e 1990, e no início da gestão de Marta Suplicy, de 2001 a 2002, e Secretário do Meio Ambiente nas gestões de José Serra e Gilberto Kassab.
É candidato a Presidente da República na eleição presidencial em 2014.
Luciana Genro em 2007 | |
Deputada federal pelo Rio Grande do Sul | |
---|---|
Mandato | 1 de fevereiro de 2003 até 31 de janeiro de 2011 (2 mandatos consecutivos) |
Deputada estadual do Rio Grande do Sul | |
Mandato | 1 de janeiro de 1995 até 31 de dezembro de 2002 |
Vida | |
Nascimento | 17 de janeiro de 1971 (43 anos) Santa Maria, (RS), Brasil |
Dados pessoais | |
Alma mater | Unisinos |
Cônjuge | Sergio Bueno |
Partido | PT (1985–2003) PSOL (2005–) |
Profissão | Professora e Advogada |
Luciana Genro iniciou sua trajetória política em 1985, aos 14 anos,2 no Colégio Julio de Castilhos em Porto Alegre, quando entrou no movimento estudantil. Foi a partir deste momento que passou a ter contato com as mais diversas correntes internas doPartido dos Trabalhadores, organização a qual seu pai era filiado. Ainda que a convivência com a política tenha começado dentro de casa, Luciana sempre teve importantes divergências políticas com Tarso inclusive depois de também ingressar nas fileiras do PT. Foi também no Colégio Julinho que Luciana conheceu Roberto Robaina, seu parceiro político desde aquela época e com quem Luciana teve seu filho, Fernando. Ambos seguem na mesma organização, o Movimento Esquerda Socialista, tendência interna do PSOL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário